Ram Florian Alfred Agarwalla
wohnhaft in Horgen, aus Horgen Aktuelle Mandate: Swiss Three Asset Management GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Ram Florian Alfred Agarwalla" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ram Florian Alfred Agarwalla"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Ram Florian Alfred Agarwalla" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Ram Florian Alfred Agarwalla"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Ram Florian Alfred Agarwalla leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Ram Florian Alfred Agarwalla arbeiten
Betreiben von Fondsmanagement
Betreiben von Fondsmanagement
Privatpersonen mit dem Namen Ram Florian Alfred Agarwalla
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Ram Florian Alfred Agarwalla
Publikationsnummer: HR02-1005475074, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Three Asset Management GmbH, in Horgen, CHE-382.367.141, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4225463).
Statutenänderung:
06.05.2022.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Agarwalla, Ram Florian Alfred, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4225463, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Three Asset Management GmbH, in Horgen, CHE-382.367.141, Stockerstrasse 27, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen, Entwicklung von Finanzprodukten sowie Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 03.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Agarwalla, Ram Florian Alfred, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3113091, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Trident Enterprises Holding AG, in Beckenried, CHE-115.077.124, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 02.05.2012, Publ. 6662494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Agarwalla, Ram Florian Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petmecky, Arnd, deutscher Staatsangehöriger, in Stansstad, Direktor, mit Einzelunterschrift.