Yannick Jacques Georges Farrér
wohnhaft in Porrentruy, aus Albula/Alvra Aktuelle Mandate: JuraTronic Sàrl, dansmonquartier.ch SA und mehr Verbundene Personen: Patrick Pierre André Brandelet, Matthieu Baumgartner, Marie-Louise Julienne Steulet-Kaempf und mehr So bleiben Sie über "Yannick Jacques Georges Farrér" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yannick Jacques Georges Farrér"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Yannick Jacques Georges Farrér" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Yannick Jacques Georges Farrér"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Yannick Jacques Georges Farrér leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Yannick Jacques Georges Farrér arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Erbringen von EDV- und Hostingdienstleistungen
Herstellung von sonstigen elektronischen Gütern
Privatpersonen mit dem Namen Yannick Jacques Georges Farrér
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Yannick Jacques Georges Farrér
Publikationsnummer: HR02-1006003826, Handelsregister-Amt Jura, (670)
dansmonquartier.ch SA, à Rossemaison, CHE-363.325.024, société anonyme (No. FOSC 144 du 27.07.2023, Publ. 1005805771).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Caillet, David Nicolas, de Alle, à Delémont, avec procuration collective à deux avec Jérôme Steulet.
Inscription ou modification de personne(s):
Farrér, Yannick Jacques Georges, de Albula/Alvra, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux].
Publikationsnummer: HR02-1005269372, Handelsregister-Amt Jura, (670)
E-Chronos SA, à Delémont, CHE-288.065.258, société anonyme (No. FOSC 19 du 29.01.2020, Publ. 1004817650).
Modification des statuts:
16.07.2021.
Nouveau capital-actions:
CHF 1'150'000.00 [précédemment: CHF 750'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 1'150'000.00 [précédemment: CHF 750'000.00].
Nouvelles actions:
1'150 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 750 actions nominatives de CHF 1'000.00].
Nouveaux faits qualifiés:
Augmentation ordinaire du capital-actions de CHF 750'000.00 à CHF 1'150'000.00 par l'émission de 400 actions nominatives de CHF 1'000.00 chacune, entièrement libérées.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier recommandé ou par courrier électronique.
Inscription ou modification de personne(s):
Farrér, Yannick Jacques Georges, de Albula/Alvra, à Porrentruy, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Cornol].
Publikationsnummer: HR02-1004742094, Handelsregister-Amt Jura, (670)
JuraTronic Sàrl, à Porrentruy, CHE-462.958.078, société à responsabilité limitée (No. FOSC 74 du 18.04.2013, p.0, Publ. 7154896).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Farrér-Reine, Sylvie Jacqueline Blanche, de Stierva, à Porrentruy, associée et gérante, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
E-Chronos SA (CHE-288.065.258), à Delémont, associée, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00;
Brandelet, Patrick Pierre André, de Stabio, à Delémont, président des gérants, avec signature collective à deux;
Chamarande, Philippe Pierre Marcel, ressortissant français, à Porrentruy, gérant, avec signature collective à deux;
Farrér, Yannick Jacques Georges, de Albula/Alvra, à Cornol, gérant, avec signature collective à deux.