Samuel Görgin-Aslan
wohnhaft in Buchs, aus Sevelen Aktuelle Mandate: S.G. Treuhand AG, SBS Haustechnik GmbH und mehr Verbundene Personen: Benyamin Sleimann Görgin, Benyamin Sleimann Görgin, Benyamin Sleimann Görgin So bleiben Sie über "Samuel Görgin-Aslan" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Samuel Görgin-Aslan"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Samuel Görgin-Aslan" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Samuel Görgin-Aslan"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Samuel Görgin-Aslan leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Samuel Görgin-Aslan arbeiten
Treuhändische Dienstleistungen
Sonstige Bautätigkeit
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Treuhändische Dienstleistungen
Sonstige Bautätigkeit
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Privatpersonen mit dem Namen Samuel Görgin-Aslan
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Samuel Görgin-Aslan
Publikationsnummer: 1800189, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kreuz Garage Gebr. Görgin GmbH, in Sennwald, CHE-107.286.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2014, Publ. 1410339).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Görgin-Akkurt, Besim, von Sevelen, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Görgin-Aslan, Samuel, von Sevelen, in Buchs SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1410339, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kreuz Garage Gebr. Görgin GmbH, in Sennwald, CHE-107.286.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 14.12.2009, S. 12, Publ. 5390186). Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [neue Eintragungspraxis].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Görgin-Akkurt, Besim, von Sevelen, in Buchs SG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Görgin-Aslan, Samuel, von Sevelen, in Buchs SG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Görgin-Chamoun, Fuat, von Sevelen, in Buchs SG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5390186, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Kreuz Garage Gebr. Görgin GmbH, in Sennwald, CH-320.4.044.856-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2004, S. 8, Publ. 2389374). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 06.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Görgin-Aslan, Samuel, von Sevelen, in Buchs SG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].