Jacqueline Hasler-Petrig
wohnhaft in Einsiedeln, aus Einsiedeln und Schübelbach Aktuelle Mandate: beachplus.ch ag Verbundene Personen: Daniel Bachmann, Conrad Kälin-Birchler, Urs Schefer und mehr So bleiben Sie über "Jacqueline Hasler-Petrig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Hasler-Petrig"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Jacqueline Hasler-Petrig" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Jacqueline Hasler-Petrig"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Hasler-Petrig leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Jacqueline Hasler-Petrig arbeiten
Erbringen von Sportdienstleistungen
Erbringen von Sportdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Jacqueline Hasler-Petrig
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Jacqueline Hasler-Petrig
Publikationsnummer: HR02-1005925986, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Hasler Limacher Architekten GmbH, in Einsiedeln, CHE-152.257.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548320).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler-Petrig, Jacqueline, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt Caspani, Marco, von Wangen (SZ), in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005576906, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
beachplus.ch ag, in Einsiedeln, CHE-112.856.818, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3 vom 06.01.2021, Publ. 1005064525).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Michael, von Oberägeri, in Einsiedeln, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler-Petrig, Jacqueline, von Schübelbach, in Einsiedeln, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004578005, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Hasler Architektur GmbH, in Einsiedeln, CHE-152.257.854, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2016, S.0, Publ. 2726245).
Statutenänderung:
22.02.2019.
Firma neu:
Hasler Limacher Architekten GmbH.
Domizil neu:
Werner-Kälin-Strasse 3, 8840 Einsiedeln. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Lukas, von Schübelbach, in Einsiedeln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Limacher, Daniel, von Willisau, in Einsiedeln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hasler-Petrig, Jacqueline, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien, [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Stadelmann, Laura, von Romoos, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.