Hans Rudolf Howald
wohnhaft in Heimenhausen, aus Thörigen Aktuelle Mandate: GnussArt GmbH in Liquidation, Howald Services + Trade Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Hans Rudolf Howald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Howald"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans Rudolf Howald" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans Rudolf Howald"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Howald leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans Rudolf Howald arbeiten
Handel (sonstiges)
Handel (sonstiges)
Privatpersonen mit dem Namen Hans Rudolf Howald
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Howald
Publikationsnummer: HR02-1005912241, Handelsregister-Amt Bern, (36)
GnussArt GmbH, in Wangenried, CHE-426.004.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2021, Publ. 1005221448).
Firma neu:
GnussArt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Howald, Hans Rudolf, von Thörigen, in Heimenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005014780, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Banholzer AG, in Deitingen, CHE-103.843.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Hans Rudolf, von Thörigen, in Heimenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005014787, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Koch-Handel GmbH, in Deitingen, CHE-113.072.400, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2017, Publ. 3377269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howald, Hans Rudolf, von Thörigen, in Heimenhausen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .