Rolf Knecht
wohnhaft in Cham, aus Leibstadt Aktuelle Mandate: Knecht Classic GmbH, Motoria GmbH Verbundene Personen: Stephan Nauer So bleiben Sie über "Rolf Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Knecht"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Knecht"
|
|
Rolf Knecht
wohnhaft in Döttingen, aus Döttingen Aktuelle Mandate: Knecht-Frey's Söhne AG Verbundene Personen: René Knecht So bleiben Sie über "Rolf Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Knecht"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rolf Knecht" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rolf Knecht"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rolf Knecht leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rolf Knecht arbeiten
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Personen- und Güterbeförderung (Strassen- und anderer Verkehr)
Privatpersonen mit dem Namen Rolf Knecht
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rolf Knecht
Publikationsnummer: HR02-1005343557, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Transportgenossenschaft Brugg und Umgebung, in Brugg, CHE-103.846.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984456).
Statutenänderung:
24.06.2021.
Weitere Adressen:
c/o Wernli Erdbau AG, Mühle 250, 5112 Thalheim AG.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gem. Art. 87 Abs. 1 lit. j HRegV] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet das Genossenschaftsvermögen. Jede persönliche Haftbarkeit und Nachschusspflicht der Genossenschafter ist ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat einen Anteilschein von CHF 50.-- zu erwerben.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Rolf, von Döttingen, in Döttingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Michèle, von Thalheim (AG), in Veltheim (AG), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Martin, von Thalheim (AG), in Thalheim (AG), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2568039, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Transportgenossenschaft Brugg und Umgebung, in Brugg, CHE-103.846.181, Genossenschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1257261).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Merz Logistik AG, Landstrasse 103, 5412 Gebenstorf]. c/o Peter Wernli, Sonnmattweg 9, 5107 Schinznach Dorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Peter, von Thalheim (AG), in Schinznach, Mitglied der Verwaltung, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schinznach-Dorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Knecht, Rolf, von Döttingen, in Döttingen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürki, Michèle, von Thalheim (AG), in Riniken, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2481453, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Knecht Classic GmbH, in Villnachern, CHE-308.242.666, Unterdorfstrasse 1, 5213 Villnachern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2015.
Zweck:
Unterhalt, Aufbau, Handel und Transport von Fahrzeugen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 04.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Knecht, Rolf, von Leibstadt, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.