Hans R. Lüscher
wohnhaft in Muhen, aus Muhen Aktuelle Mandate: Topel-tec Lüscher u. Onillon Verbundene Personen: Sabine Esther Onillon So bleiben Sie über "Hans R. Lüscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans R. Lüscher"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Hans R. Lüscher" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Hans R. Lüscher"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Hans R. Lüscher leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Hans R. Lüscher arbeiten
Sonstige Bautätigkeit
Sonstige Bautätigkeit
Privatpersonen mit dem Namen Hans R. Lüscher
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Hans R. Lüscher
Publikationsnummer: HR02-1004597086, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohnbaugenossenschaft Lenzburg, in Lenzburg, CHE-107.951.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759637).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Jolanda, von Niederwil AG, in Staufen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Hans Rudolf, von Muhen, in Böttstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Hans, von Lenzburg, in Lenzburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taubert, Beatrice, von Lenzburg, in Lenzburg, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soldati, Mauro, von Coldrerio, in Seon, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Deubelbeiss, Rolf, von Holderbank (AG), in Niederlenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleeb, Slawomir, polnischer Staatsangehöriger, in Niederlenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1215581, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohnbaugenossenschaft Lenzburg, in Lenzburg, CHE-107.951.641, Genossenschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6390180).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perret, Maja, von Mels, in Niederlenz, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
WG-Treuhand AG (CHE-113.859.765), in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hehli Hidber, Dr. Christine, von Appenzell und Mels, in Seengen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Hans Rudolf, von Muhen, in Böttstein, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Fuchss, Sonja, von Dagmersellen, in Rickenbach LU, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfeffikon];
BDO AG (CHE-345.012.024), in Aarau, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 6665592, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
HRL Elektro- & Gebäudeservice GmbH, in Seon, CH-400.4.026.257-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2005, S. 1, Publ. 2684132). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, Hans-Rudolf, von Seon, in Seon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].