Barbara Schenker
wohnhaft in Brügg, aus Wyssachen und Däniken Aktuelle Mandate: Vorsorgestiftung des Spitalzentrums Biel AG, Spitalzentrum Biel AG Verbundene Personen: Sandra Käser, Rainer Moseler, Mathias Gebauer und mehr So bleiben Sie über "Barbara Schenker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Schenker"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Barbara Schenker" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Barbara Schenker"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Barbara Schenker leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Barbara Schenker arbeiten
Betreiben von Pensionskassen
Betreiben von Krankenhäusern
Betreiben von Pensionskassen
Betreiben von Krankenhäusern
Privatpersonen mit dem Namen Barbara Schenker
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Barbara Schenker
Publikationsnummer: HR02-1005534709, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Vorsorgestiftung des Spitalzentrums Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-109.781.605, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 03.06.2022, Publ. 1005487691).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schenker, Barbara, von Wyssachen und Däniken, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollekivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Stiftungsrates oder dem Geschäftsführer.
Publikationsnummer: HR02-1005439496, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Spitalzentrum Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-108.919.798, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 25.03.2021, Publ. 1005132954).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Braunschweig, Marianne Dr., von Lauterbrunnen, in Biel/Bienne, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronchetti, Anita, von Zürich, in Ibach (Schwyz), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Markus, genannt Mark, von Reigoldswil, in Adetswil (Bäretswil), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenker, Barbara, von Wyssachen, in Brügg BE (Brügg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3978637, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pensionskasse der PKZ-Gruppe, in Urdorf, CHE-109.729.763, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2016, Publ. 2838933).
Name neu:
Pensionskasse der PKZ-Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 18.10.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Niederhäusern, Konrad, von Riggisberg, in Lachen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hasler, Daniel, von Beromünster, in Boswil, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schenker, Barbara, von Boningen, in Schüpfen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rüttimann, Rita, von Rottenschwil, in Oberägeri, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].