Rajwinder Singh
wohnhaft in Giswil, aus Deutschland Aktuelle Mandate: DOMITIOR AG Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rajwinder Singh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rajwinder Singh"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rajwinder Singh" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rajwinder Singh"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rajwinder Singh leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rajwinder Singh arbeiten
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Privatpersonen mit dem Namen Rajwinder Singh
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rajwinder Singh
Publikationsnummer: HR02-1005878139, Handelsregister-Amt Bern, (36)
THIRA Solar AG, in Oberried am Brienzersee, CHE-172.125.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2023, Publ. 1005819123).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Rajwinder, deutscher Staatsangehöriger, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budziarski, Andrzej Apolinary, polnischer Staatsangehöriger, in Beatenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005804862, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Curry n more AG, in Kloten, CHE-172.125.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772367).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Singh, Kulvinder, portugiesischer Staatsangehöriger, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Rajwinder, deutscher Staatsangehöriger, in Giswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005723791, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
DOMITIOR AG, bisher in Zug, CHE-479.562.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2021, Publ. 1005287729).
Statutenänderung:
05.04.2023.
Sitz neu:
Giswil.
Domizil neu:
Brünigstrasse 92, 6074 Giswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erwirbt, verwaltet und veräussert Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft erbringt weiter Baudienstleistungen, insbesondere in den Bereichen, Bauplanung, Baumanagement und Bauleitung. Weiter ist sie auch als Generalunternehmerin tätig. Zudem handelt sie mit Baumaterialien und Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singh, Rajwinder, deutscher Staatsangehöriger, in Giswil, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederried b. Interlaken (Niederried bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].