Andreas Urech
wohnhaft in Nuglar, aus Hallwil Aktuelle Mandate: Urech & Gipp GmbH Verbundene Personen: Nathanael Gipp So bleiben Sie über "Andreas Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Urech"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Urech"
|
|
Andreas Urech
wohnhaft in Birrhard, aus Brunegg Aktuelle Mandate: MTRS GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Andreas Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Urech"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Andreas Urech" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Andreas Urech"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Andreas Urech leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Andreas Urech arbeiten
Garten- und Landschaftsbau
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Garten- und Landschaftsbau
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Privatpersonen mit dem Namen Andreas Urech
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Urech
Publikationsnummer: HR02-1005833792, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Lienberger + Zuberbühler AG, in Bern, CHE-101.541.084, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, Publ. 3001253).
Statutenänderung:
23.06.2023. 29.08.2023.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von optischen Erzeugnissen und Sehhilfen aller Art sowie die Erbringung optometrischer Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 29.08.2023 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 zurückbezahlt.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder in elektronischer Form.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieterle, Stefan, von Kaltbrunn, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Andreas, von Hallwil, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1005689278, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MTRS GmbH, in Birrhard, CHE-152.430.414, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, S.0, Publ. 6712034).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urech-Thürer, Susanne Sereina, von Chur, in Birrhard, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Andreas, von Brunegg, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Birrhard, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 3934633, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Urech & Gipp GmbH, in Pratteln, CHE-154.331.527, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 12.04.2011, Publ. 6118486).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urech, Andreas, von Hallwil, in Nuglar-St. Pantaleon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pratteln, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gipp, Nathanael, von Ramlinsburg, in Ramlinsburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].