Tobias von Rotz
wohnhaft in Zürich, aus Kerns und Riehen Aktuelle Mandate: TRAPHACON AG, Clerius Beteiligungs AG Verbundene Personen: Reto Walser So bleiben Sie über "Tobias von Rotz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tobias von Rotz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Tobias von Rotz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tobias von Rotz"
|
|
Tobias von Rotz
wohnhaft in Kerns, aus Kerns Aktuelle Mandate: ur-echter Geschmack GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Tobias von Rotz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tobias von Rotz"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Tobias von Rotz" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Tobias von Rotz"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Tobias von Rotz leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Tobias von Rotz arbeiten
Handel (Maschinen)
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Tierzucht
Handel (Maschinen)
Betreiben von Beteiligungsgesellschaften
Tierzucht
Privatpersonen mit dem Namen Tobias von Rotz
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Tobias von Rotz
Publikationsnummer: HR02-1006124606, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
PeriPump GmbH, in Zürich, CHE-193.661.655, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Rotz, Tobias, von Riehen, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerius Beteiligungs AG (CHE-153.612.053), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Clerius Beteiligungs AG].
Publikationsnummer: HR02-1005641280, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
TRAPHACON AG, bisher in Sarnen, CHE-318.722.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832989).
Statutenänderung:
20.12.2022.
Sitz neu:
Aesch (LU).
Domizil neu:
Lädergasse 4a, 6287 Aesch LU. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rotz, Tobias, von Riehen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Riehen und Kerns, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR01-1005351985, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
ur-echter Geschmack GmbH, in Kerns, CHE-298.799.422, Haltenstrasse 28, 6064 Kerns, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
02.12.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Produzieren von Hühnerlegeeiern sowie den Handel mit food- und non-food-Artikeln des täglichen Bedarfs. Die Gesellschaft kann zudem Landwirtschaftsbetriebe oder Teile davon führen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Landwirtschaft erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie kommerzielle und finanzielle Transaktionen durchführen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann Lizenzen, Patente, Erfindungen, Verfahren, Urheberrechte, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Beteiligungen erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann weiter Wertschriften und Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 02.12.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Rotz, Tobias, von Kerns, in Kerns, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.