Alfred Wegmüller
wohnhaft in Adlikon b. Regensdorf, aus Vechigen und Regensdorf Aktuelle Mandate: Bauen mit Glas Wintergarten AG Verbundene Personen: Susann Wegmüller, Imelda Lösch Wegmüller, Burak Taymur So bleiben Sie über "Alfred Wegmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Wegmüller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alfred Wegmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Wegmüller"
|
|
Alfred Wegmüller
wohnhaft in Selzach, aus Rüegsau Aktuelle Mandate: KF Küchen-Forum AG, Wegmüller Hans Holzbau AG Verbundene Personen: Roberto Righetti, Alfred Paul Mäder So bleiben Sie über "Alfred Wegmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Wegmüller"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Alfred Wegmüller" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Alfred Wegmüller"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Alfred Wegmüller leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Alfred Wegmüller arbeiten
Übriger Aus- und Innenausbau
Möbelherstellung
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Übriger Aus- und Innenausbau
Möbelherstellung
Zimmerei, Dachdeckerei und allgemeiner Holzbau
Privatpersonen mit dem Namen Alfred Wegmüller
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Alfred Wegmüller
Publikationsnummer: HR02-1004498133, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Wegmüller & Partner AG, in Egg, CHE-109.802.348, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274729).
Firma neu:
Wegmüller & Partner AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmüller, Alfred, von Walkringen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004453704, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Stiftung ZHAW, in Winterthur, CHE-110.076.778, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettoni, Bruno, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jossi, Armin, von Grindelwald, in Frauenfeld, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wegmüller, Alfred, von Walkringen, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2024627, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
KF Küchen-Forum AG, in Grenchen, CHE-106.071.482, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2007, S. 15, Publ. 3786390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmüller, Hans Ulrich, von Rüegsau, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Peter, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder, Alfred, von Mühleberg, in Wengi bei Büren (Wengi), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wengi bei Büren, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Alfred, von Rüegsau, in Selzach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].