Auskünfte zu 1291Group Switzerland AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber 1291Group Switzerland AG
- 1291Group Switzerland AG hat den Sitz in Zürich und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute» tätig.
- Die Firma wurde am 01.12.2000 gegründet und hat 8 Personen im Management.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 09.11.2021. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons ZH unter der UID CHE-101.388.871 eingetragen.
- An der gleichen Adresse wie 1291Group Switzerland AG sind 3 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Enquire Rechtsanwälte AG, RULEMATCH AG, S.M. Leibowicz.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Anthony James Claus Nüscheler-Spillmann,
Patrick Knecht,
Anna Concetta Zannelli,
Merve Aksoy-Celik,
Dragan Miljkovic
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.12.2000
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.023.952-5
UID/MWST
CHE-101.388.871
Branche
Erbringen von Dienstleistungen für Banken und Kreditinstitute
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen und Beratung im Finanzbereich für Endkunden und Anlageberater (Banken, Vermögensverwalter), für Steuerberater, Anwälte sowie für Versicherungsgesellschaften im ln- und Ausland. Sie vermittelt unter anderem Versicherungen, Immobilien und andere Finanzanlagen und kreiert Finanzprodukte und Steueroptimierungspläne. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen und Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, direkt oder indirekt finanzieren. Die Gesellschaft kann im ln-und Ausland Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
NRP Audit GmbH | Schlieren | 30.11.2018 |
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Renox Treuhand GmbH | Winterthur | 13.07.2009 | 29.11.2018 | |
Gubser Kalt & Partner AG | Uster | <2004 | 12.07.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- 1291Group Switzerland Ltd.
- 1291Group Switzerland SA
- NMG International Financial Services AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: 1291Group Switzerland AG
Publikationsnummer: HR02-1005329413, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
1291Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.388.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sola, Marc André, von Schaffhausen, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüscheler, Anthony James Claus, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004963902, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
1291Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.388.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004673973).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nüscheler, Anthony James Claus, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knecht, Patrick, von Uster, in Uster, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zannelli, Anna Concetta, von Oeschgen, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004673973, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
1291Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.388.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2019, Publ. 1004566085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rasa, Walter Andrea, von Pfyn, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dalla Sega, Stefano, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aksoy-Celik, Merve, von Bachenbülach, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.