Auskünfte zu A.W. Graf AG, Weberei
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber A.W. Graf AG, Weberei
- A.W. Graf AG, Weberei ist aktuell aktiv und in der Branche Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen tätig. Der Sitz liegt in Illnau.
- Das Management der Firma A.W. Graf AG, Weberei besteht aus 3 Personen. Gegründet wurde die Firma am 18.07.1911.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 02.09.2024, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Im Handelsregister ist die Firma A.W. Graf AG, Weberei unter UID CHE-101.501.713 eingetragen.
- An der gleichen Adresse wie A.W. Graf AG, Weberei sind 11 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Almoplast AG, Gamatech AG, H. Brügger Bikevertrieb.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.07.1911
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Illnau-Effretikon
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.910.640-8
UID/MWST
CHE-101.501.713
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und die Verarbeitung von Waren jeder Art, insbesondere Textilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Senn & Partner AG, Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft | Wetzikon (ZH) | <2004 | 30.11.2014 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Graf A. W. AG, Weberei
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: A.W. Graf AG, Weberei
Publikationsnummer: HR02-1006118979, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A.W. Graf AG, Weberei, in Illnau-Effretikon, CHE-101.501.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 21.07.2021, Publ. 1005254029).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Dölf, von Bäretswil und Illnau, in Illnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiss-Keller, Rudolf, von Fehraltorf, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tüscher, Nina, von Buchberg, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005254029, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A.W. Graf AG, Weberei, in Illnau-Effretikon, CHE-101.501.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004492968).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meile, Frederic, von Bichelsee-Balterswil, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weiss-Keller, Rudolf, von Fehraltorf, in Illnau-Effretikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004492968, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A.W. Graf AG, Weberei, in Illnau-Effretikon, CHE-101.501.713, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, Publ. 1850355).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troxler, Bettina, von Schlierbach, in Illnau-Effretikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Weiss-Keller, Rudolf, von Fehraltorf, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.