Auskünfte zu Aetera Sàrl
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Aetera Sàrl
- Aetera Sàrl hat den Sitz in Coppet und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen».
- Das Management der Firma Aetera Sàrl besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 21.01.2016.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 12.02.2020. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Firma ist im Handelsregister VD mit der UID CHE-391.990.132 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
21.01.2016
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Coppet
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.1.165.060-6
UID/MWST
CHE-391.990.132
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
La société a pour but toutes activités et prestations en matière d'acquisition, gestion, développement et investissement de biens immobiliers à l'exception des opératrions prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Aetera Sàrl
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1004828636, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Aetera Sàrl, à Rolle, CHE-391.990.132 (FOSC du 26.01.2016, p. 0/2620077). Statuts modifiés le 30 janvier 2020. Siège transféré à Coppet.
Nouvelle adresse:
Chemin des Chênes 10G, 1296 Coppet. L'associé Kempenaers Danny, qui n'est plus président, reste seul gérant et continue à signer individuellement. L'associée Karadjova Kempenaers Albena n'est plus gérante;
sa signature est radiée.
Publikationsnummer: 2620077, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
Aetera Sàrl, à Rolle, avenue de Beaulieu 32, c/o Danny Kempenaers et Albena Karadjova Kempenaers, 1180 Rolle, CHE-391.990.132. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
5 janvier 2016.
But:
la société a pour but toutes activités et prestations en matière d'acquisition, gestion, développement et investissement de biens immobiliers à l'exception des opératrions prohibées par la LFAIE (pour but complet cf. statuts).
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 24'000.
Associés-gérants avec signature individuelle:
Kempenaers Danny, de Belgique, à Rolle, président, et Karadjova Kempenaers Albena, de Bulgarie, à Rolle, chacun avec 120 parts de CHF 100.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 5 janvier 2016, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.