Auskünfte zu AGORA-Kolleg
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber AGORA-Kolleg
- AGORA-Kolleg ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen tätig. Der Sitz liegt in Zürich.
- Das Management der Organisation AGORA-Kolleg besteht aus 2 Personen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 27.10.2022. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die gemeldete UID ist CHE-114.937.178.
- An der gleichen Adresse sind 2 weitere aktive Firmen eingetragen. Dazu gehören: Kleintierpraxis Letzi AG, Plan B Lüftungen GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.01.2010
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.001.344-7
UID/MWST
CHE-114.937.178
Branche
Erbringung von sonstigen Unterrichtsdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Er bezweckt den Betrieb einer Schule zur Vorbereitung von Schülern auf die schweizerische Maturitätsprüfung und Erlangung der Hochschulreife. Der Verein hat eine ausschliesslich gemeinnützige Zielsetzung und ist nicht gewinnorientiert.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: AGORA-Kolleg
Publikationsnummer: HR02-1005591819, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AGORA-Kolleg, in Zürich, CHE-114.937.178, Verein (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, S.0, Publ. 1321489).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häberle, Thomas, von Küsnacht ZH, in Oberflachs, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salis, Sibylle, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer, Claudio, von Meggen, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1321489, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AGORA-Kolleg, in Zürich, CHE-114.937.178, Verein (SHAB Nr. 100 vom 24.05.2012, Publ. 6691060).
Statutenänderung:
03.04.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Publikationsnummer: 6691060, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
AGORA-Kolleg, in Zürich, CH-020.6.001.344-7, Verein (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2011, S. 0, Publ. 6261486). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salis, Sibylle, von Bregaglia, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.