Auskünfte zu AS milch-logistik gmbh
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber AS milch-logistik gmbh
- AS milch-logistik gmbh ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Herisau. AS milch-logistik gmbh gehört zur Branche «Handelsmittler in diversen Bereichen» und ist aktuell aktiv.
- Das Management der Firma AS milch-logistik gmbh besteht aus 2 Personen. Gegründet wurde die Firma am 07.04.1999.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 24.04.2024.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons AR unter der UID CHE-105.103.978 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.04.1999
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Herisau
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-320.4.046.123-2
UID/MWST
CHE-105.103.978
Branche
Handelsmittler in diversen Bereichen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von und den Handel mit sowie den Transport von Waren aller Art, insbesondere Landwirtschaftsprodukten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- AS A.Studer GmbH
- AS Studer A. GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: AS milch-logistik gmbh
Publikationsnummer: HR02-1006016691, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
AS milch-logistik gmbh, in Herisau, CHE-105.103.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820186).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Albert, von Hasle (LU), in Herisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer-Lusti, Margrith, von Neckertal, in Herisau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 79 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005820186, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
AS milch-logistik gmbh, in Herisau, CHE-105.103.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2803147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Michael, von Neckertal, in Schönengrund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Studer-Lusti, Margrith, von Neckertal, in Herisau, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 79 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Albert, von Hasle (LU), in Herisau, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 101 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2803147, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
AS milch-logistik gmbh, in Herisau, CHE-105.103.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2009, Publ. 5315962).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
SBG Salensteiner Beteiligungs-Gesellschaft mbH ( CHE-101.035.237), unbekannte Staatsangehörigkeit, in Salenstein, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raschle, Michael, von Neckertal, in Schönengrund, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.