Auskünfte zu Bavicom AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Bavicom AG
- Bavicom AG ist aktuell aktiv und in der Branche Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros tätig. Der Sitz liegt in Worb.
- Bavicom AG wurde am 06.05.1985 gegründet.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 23.08.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-103.659.762 eingetragen.
- Addimat AG, Cadec AG, INiON Holding GmbH sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.05.1985
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Worb
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.007.179-3
UID/MWST
CHE-103.659.762
Branche
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und das Engineering von programmierbaren Steuerungen, Übertragungs- und Leitsystemen, von Sensoren sowie Geräten aller Art für die Industrieautomation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Sutter AG | Langnau im Emmental | 01.02.2018 | 22.08.2024 | |
Siegenthaler Treuhand | Köniz | <2004 | 31.01.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bavicom AG
Publikationsnummer: HR02-1006112595, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bavicom AG, in Worb, CHE-103.659.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005782647). Gemäss Erklärung vom 25.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Sutter AG (CHE-100.188.022), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1005782647, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bavicom AG, in Worb, CHE-103.659.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028655).
Statutenänderung:
19.06.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf und das Engineering von programmierbaren Steuerungen, Übertragungs- und Leitsystemen, von Sensoren sowie Geräten aller Art für die Industrieautomation. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Michael, von Wyssachen, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebert, Adolf, von Maienfeld, in Worb, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Lanz, Roger, von Dürrenroth, in Aefligen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köstinger, Fabian, von Tafers, in Heitenried, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4028655, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bavicom AG, in Worb, CHE-103.659.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011201).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler Treuhand, in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhandbüro Sutter AG (CHE-100.188.022), in Langnau im Emmental, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.