Auskünfte zu Country Road Alpnach GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Country Road Alpnach GmbH
- Country Road Alpnach GmbH hat den Sitz in Alpnach Dorf und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern».
- Das Management der am 13.02.2009 gegründeten Firma Country Road Alpnach GmbH besteht aus 2 Personen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 25.05.2022. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Im Handelsregister ist die Firma Country Road Alpnach GmbH unter UID CHE-114.723.074 eingetragen.
- Auto Shala, KraftOrt KLG Obwalden, Zumstein Kältetechnik GmbH haben die gleiche Adresse wie Country Road Alpnach GmbH.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.02.2009
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Alpnach
Handelsregisteramt
OW
Handelsregister-Nummer
CH-140.4.003.223-4
UID/MWST
CHE-114.723.074
Branche
Handel und Reparatur von Automobilen und Motorrädern
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Motorradwerkstatt sowie den Handel mit Motorrädern und Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auf Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Triumph Alpnach GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Country Road Alpnach GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005481612, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Country Road Alpnach GmbH, in Alpnach, CHE-114.723.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2019, Publ. 1004743271).
Statutenänderung:
19.05.2022. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Publikationsnummer: HR02-1004743271, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Country Road Alpnach GmbH, in Alpnach, CHE-114.723.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Martin, von Malters, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Urbancek, Isabell, von Gersau, in Kerns, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Gander, Pascal, von Beckenried, in Beckenried, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004642769, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Country Road Alpnach GmbH, in Alpnach, CHE-114.723.074, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2018, Publ. 1004481212).
Statutenänderung:
27.05.2019.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzeunternehmens Country Road Martin Burri, in Alpnach (CH-140.1.001.421-9), gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 11.02.2009 mit Aktiven von CHF 102'973.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 81'210.27, wofür 1 Stammanteil zu CHF 20'000.-- ausgegeben und CHF 1'763.52 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Martin, von Malters, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.