Adresse
c/o Hans-Peter Meier
Stadelhoferstrasse 26
8001 Zürich
Auskünfte zu Cultur Prospectiv CP-Institut AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Cultur Prospectiv CP-Institut AG
- Cultur Prospectiv CP-Institut AG ist aktuell aktiv und in der Branche Durchführung von Forschungen und Entwicklungen tätig. Der Sitz liegt in Zürich.
- Cultur Prospectiv CP-Institut AG hat 3 Personen im Management.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 25.09.2019.
- Im Handelsregister ist die Firma Cultur Prospectiv CP-Institut AG unter UID CHE-106.674.025 eingetragen.
- FoodFor Labs AG, Stiftung zur Förderung sozialwissenschaftlicher Forschung über die Weltgesellschaft, TLCHIRO AG haben die gleiche Adresse wie Cultur Prospectiv CP-Institut AG.
Management (3)
neueste Verwaltungsräte
Willi Meier,
Prof. Dr. Hans-Peter Meier,
Dr. Susanne Hohermuth
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.09.1990
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.906.140-9
UID/MWST
CHE-106.674.025
Branche
Durchführung von Forschungen und Entwicklungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Sozialwissenschaftliche Erforschung, Beratung und Ausarbeitung von zukunftsweisenden Projekten in wichtigen Problembereichen der Gesellschaft, so besonders der Kultur, Politik, Stadt und Regionen, Technik und Arbeit, Umwelt und Risiken, sowie die Publikation und Verbreitung wichtiger Resultate in der Oeffentlichkeit; kann sich an anderen, ihren Zielen entsprechenden Unternehmungen und Institutionen im In- und Ausland beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Immobilien kaufen, verwalten oder veräussern, soweit dies dem Gesellschaftszweck dient oder zu dienen geeignet ist.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Pro Saldo Treuhand AG | Kloten | <2004 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Cultur Prospectiv CP-Institut AG
Publikationsnummer: HR02-1004723135, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cultur Prospectiv CP-Institut AG, in Zürich, CHE-106.674.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 08.07.2003, S.19, Publ. 1071098).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Meier, Stadelhoferstrasse 26, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Dr. Therese, von Mümliswil-Ramiswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Willi, von Quarten, in Mels, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meier, Dr. Hans-Peter, von Quarten, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pro Saldo Treuhand AG (CHE-106.777.719), in Oberembrach, Revisionsstelle [bisher: Pro Saldo Treuhand AG].
Publikationsnummer: 1071098, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cultur Prospectiv CP-Institut AG, in Zürich, Sozialwissenschaftliche Erforschung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.1999, S. 6946).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Dr. Therese, von Mümliswil-Ramiswil, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Hohermuth, Dr. Susanne, von Erlen und Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Riedt TG und Zürich, mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Cultur Prospectiv CP-Institut AG, in Z ü r i c h, Sozialwissenschaftliche Erforschung, Beratung und Ausarbeitung von zukunftsweisenden Projekten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 30.09.1997, S. 7152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibrac AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pro Saldo Treuhand AG, in Oberembrach, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.