Adresse
c/o Daniel Frei
Im Strassäcker 1
8106 Adlikon b. Regensdorf
Auskünfte zu Dorfplatz Watt GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Dorfplatz Watt GmbH
- Dorfplatz Watt GmbH ist in der Branche «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Adlikon b. Regensdorf.
- Es sind 23 aktive Personen im Management eingetragen.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 17.08.2021.
- Die gemeldete UID ist CHE-102.277.613.
Management (23)
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Samuel Frei,
Daniel Frei,
Adrian Wegmüller,
Philip Ogg,
Adolf Frei Sen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.07.1960
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Regensdorf
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.5.901.193-8
UID/MWST
CHE-102.277.613
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann kulturelle und landwirtschaftliche Anlässe im Raum Watt-Regensdorf veranstalten oder fördern.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Milchgenossenschaft Watt
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dorfplatz Watt GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005271978, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021 publizierten TR-Eintrags Nr. 34312 vom 03.08.2021 Dorfplatz Watt GmbH, in Regensdorf, CHE-102.277.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 06.08.2021, Publ. 1005265737).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Adolf Jun., von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei, Adolf Sen., von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [nicht: Frei, Adolf, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005265737, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dorfplatz Watt GmbH, in Regensdorf, CHE-102.277.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2016, S.0, Publ. 2650879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Rudolf, von Regensdorf und Wila, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Adolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 7'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00].
Publikationsnummer: 2650879, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Dorfplatz Watt GmbH, in Regensdorf, CHE-102.277.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360482).
Domizil neu:
c/o Daniel Frei, Im Strassäcker 1, 8106 Adlikon bei Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Rudolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Samuel, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Mathis, Heinz, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Adrian, von Regensdorf, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Daniel, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.