Adresse
c/o Ritz und Partner Treuhand AG
Bahnhofstrasse 19
3904 Naters
Auskünfte zu Ferienheim Ahorn GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Ferienheim Ahorn GmbH
- Ferienheim Ahorn GmbH aus Naters ist im Bereich «Betreiben von Ferienunterkünften» tätig und aktiv.
- Ferienheim Ahorn GmbH wurde am 20.12.2006 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 16.02.2021, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Ferienheim Ahorn GmbH lautet CHE-113.333.049.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: Abgottspon André, Coiffure Carmen, Carmen Kummer-Jossen, Orna-Vasso AG.
Management (4)
Geschäftsleitung
Martin Leiggener,
Gerlinda Leiggener,
Fabienne Nadine Pfammatter
neuste Zeichnungsberechtigte
Martin Leiggener,
Gerlinda Leiggener,
Fabienne Nadine Pfammatter
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
20.12.2006
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Naters
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.4.012.912-6
UID/MWST
CHE-113.333.049
Branche
Betreiben von Ferienunterkünften
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Betrieb und oder Führung eines Ferienheims sowie Vermietung von Ferienwohnungen und Gruppenunterkünften. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, vermitteln und veräussern sowie Generalvertretungen übernehmen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Alea SA in liquidazione | Brione sopra Minusio | 28.12.2006 | 14.09.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ferienheim Ahorn GmbH
Publikationsnummer: HR02-1005102492, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Ferienheim Ahorn GmbH, in Naters, CHE-113.333.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2020, Publ. 1004837614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, André Charly, von Naters, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiggener, Martin, von Raron, in Turtmann (Turtmann-Unterems), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004837614, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Ferienheim Ahorn GmbH, in Naters, CHE-113.333.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, S.0, Publ. 3332177).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fux, Iris Kornelia, genannt Cornelia, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiggener, Gerlinda, von Ausserberg, in Ausserberg, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3332177, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Ferienheim Ahorn GmbH, in Naters, CHE-113.333.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2669929).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Margelist, Patricia, von Baltschieder, in Baltschieder, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Hauser, Josef, von Lax, in Brig-Glis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Minnig, Bernadette, von Lax, in Baltschieder, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fux, Iris Kornelia, genannt Cornelia, von St. Niklaus, in St. Niklaus, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Pfammatter, Fabienne Nadine, von Eischoll, in Baltschieder, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Scmid, André Charly, von Naters, in Naters, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.