Zweigniederlassungen (2)
Auskünfte zu Föry Barmettler AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Föry Barmettler AG
- Föry Barmettler AG hat den Sitz in Küssnacht am Rigi und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Handel (sonstiges)» tätig.
- Das Management der am 06.12.1991 gegründeten Firma Föry Barmettler AG besteht aus 3 Personen.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 25.04.2018.
- Die UID der Firma lautet CHE-106.084.332.
- Aalberts hfc AG, AR Beteiligungen AG, Fritz Fröhlin Support GmbH sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
06.12.1991
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Küssnacht (SZ)
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-130.0.000.857-9
UID/MWST
CHE-106.084.332
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Brennstoffen und Produkten aller Art, insbesondere mit Erdöl- und verwandten Produkten; Erstellung, Unterhalt, Reparaturen und Betrieb von Tank-, Tankstellen-, Heizungs- sowie anderer Energie- und technischer Anlagen; Warentransporte auf eigene und fremde Rechnung; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, überbauen, belasten, halten, verwalten und veräussern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
CORDIS audit AG | Emmen | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Föry Brennstoff AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Föry Barmettler AG
Publikationsnummer: 4193055, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Föry Barmettler AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.084.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2015, Publ. 2094773).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hospenthal, Hans, von Arth, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Roland, von Rothenthurm, in Rothenthurm, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2094773, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Föry Barmettler AG, in Küssnacht SZ, CHE-106.084.332, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2013, Publ. 7158812).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Föry, Roman, von Zug, in Arth, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Barmettler, Johann genannt Hans, von Buochs, in Küssnacht SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
CORDIS audit AG (CHE-107.401.754), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: RCI Revision AG (CH-100.3.015.009-2)].
Publikationsnummer: 7158812, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Föry Barmettler AG, in Küssnacht SZ, CH-130.0.000.857-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2012, S. 0, Publ. 6700076).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuler, Roland, von Rothenthurm, in Rothenthurm, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hospenthal, Hans, von Arth, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arth].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.