Auskünfte zu Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG
- Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG ist aktuell aktiv und in der Branche Erbringen von Sportdienstleistungen tätig. Der Sitz liegt in Unterseen.
- Im Management sind 6 aktive Personen eingetragen.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 05.01.2024.
- Die Firma ist im Handelsregister BE mit der UID CHE-101.955.296 eingetragen.
Management (6)
neueste Verwaltungsräte
Jan Horisberger,
Corinne Eve Schmidhauser Henauer,
Martin Amacher,
Remo Kobluk,
Ulrich Stähli
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Cathia Fercher,
Jan Horisberger,
Corinne Eve Schmidhauser Henauer,
Ulrich Stähli
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
04.02.1930
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Unterseen
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-092.3.005.864-8
UID/MWST
CHE-101.955.296
Branche
Erbringen von Sportdienstleistungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Bau und Betrieb eines Badezentrums mit Hallenbad, Freiluftbad, Spiel- und Sportplätzen und sonstigen Nebenbetrieben. Die Gesellschaft kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
balli & partner treuhand ag | Matten bei Interlaken | 30.06.2009 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Treuhand Lüdin, Nachfolger Bruno Balli | Matten bei Interlaken | 20.07.2005 | 29.06.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG
Publikationsnummer: HR02-1005925839, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, in Unterseen, CHE-101.955.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Christian Alexander, von Herzogenbuchsee, in Wilderswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fercher, Cathia, von Naters, in Steinhausen, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005619182, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, in Unterseen, CHE-101.955.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281691).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gartenmann, Werner, von Wil (SG), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geringer, Olivier Daniel, von Einsiedeln, in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritschard, Andreas Adolf, von Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zangari, Stefan Salvatore, von Zell (LU), in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbuchen, Stefan, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidhauser Henauer, Corinne Eve, von Bischofszell, in Interlaken, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Horisberger, Jan, von Auswil, in Interlaken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stähli, Ulrich, von Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Amacher, Martin, von Ringgenberg (BE), in Ringgenberg BE, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kobluk, Remo, von Muri bei Bern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005281691, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Freiluft- und Hallenbad Bödeli AG, in Unterseen, CHE-101.955.296, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkhard, Hans Rudolf, von Sumiswald, in Interlaken, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ritter, Max Oliver, von Unterseen, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Jürgen, von Interlaken, in Unterseen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidhauser Henauer, Corinne Eve, von Bischofszell, in Interlaken, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gartenmann, Werner, von Wil (SG), in Matten b. Interlaken (Matten bei Interlaken), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Bronschhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ritschard, Andreas Adolf, von Interlaken, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zurbuchen, Stefan, von Habkern, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.