Auskünfte zu Igves Kaya AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Igves Kaya AG
- Igves Kaya AG aus Hergiswil NW ist im Bereich «Sonstige Dienstleistungen Verkehr» tätig und aktiv.
- Im Management sind 2 aktive Personen eingetragen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 10.08.2023.
- Die gemeldete UID ist CHE-214.055.132.
- "DSt Foundation" Stiftung, accavere gmbh, Allmend Liegenschaften AG haben die gleiche Adresse wie Igves Kaya AG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
13.07.2011
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hergiswil (NW)
Handelsregisteramt
NW
Handelsregister-Nummer
CH-150.3.003.637-4
UID/MWST
CHE-214.055.132
Branche
Sonstige Dienstleistungen Verkehr
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im Gebiet des Fracht- und Tankschifftransports. Die Gesellschaft kann Schiffe kaufen, verkaufen, vermieten, Befrachtungen vornehmen sowie alle im Zusammenhang mit der Schifffahrt stehenden Tätigkeiten erbringen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Übernahme, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften im In- und Ausland sowie die Durchführung von Handels- und Finanzgeschäften aller Art. Die Gesellschaft kann zudem Vertretungen übernehmen, Patente, Marken, Lizenzen und Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Igves Kaya Ltd
- Igves Kaya SA
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Igves Kaya AG
Publikationsnummer: HR02-1005813743, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Igves Kaya AG, in Hergiswil (NW), CHE-214.055.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845463).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrotz, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrecker, Daniel, niederländischer Staatsangehöriger, in Horw, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004845463, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Igves Kaya AG, in Hergiswil (NW), CHE-214.055.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 10.09.2015, Publ. 2366487).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrotz, Doris, deutsche Staatsangehörige, in Schwyz, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Liestal].
Publikationsnummer: 2366487, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Igves Kaya AG, in Hergiswil (NW), CHE-214.055.132, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.137 vom 18.07.2011, Publ. 6259280).
Statutenänderung:
03.09.2015.
Aktien neu:
33'333 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 66'667 Namenaktien zu CHF 1.00.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.