Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Infidar Vermögensberatung AG
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
07.12.1954
Löschung im Handelsregister
04.04.2014
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.3.913.377-3
UID/MWST
CHE-107.879.268
Branche
Betreiben von Fondsmanagement
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Vermögensplanung, -beratung und -verwaltung, Beratung in allen Finanzangelegenheiten, Vermittlung und Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Durchführung von Treuhand- und Finanzgeschäften und aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen und Tätigkeiten sowie Erwerb und Auswertung von Patenten und Lizenzen; kann Grundstücke erwerben.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Zürich | 15.06.2006 | 03.04.2014 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 14.06.2006 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Infidar Conseils en Investissements SA
- Infidar Investment Advisory Ltd
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Infidar Vermögensberatung AG
Publikationsnummer: 1436225, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Infidar Vermögensberatung AG, in Zürich, CHE-107.879.268, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2013, Publ. 1077371). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die WMPartners Vermögensverwaltungs AG, in Zürich (CHE-109.907.786), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 1077371, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Infidar Vermögensberatung AG, in Zürich, CH-020.3.913.377-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069470).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuster, Franz, von Schmerikon, in Schmerikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wille, Johann Heinrich, von Zürich, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert-Charrue, Yves, von Les Ponts-de-Martel, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gonseth, Markus, von Zürich, in Egg, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Auer, Markus, von Zollikon, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matter, Philipp, von Kölliken, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung und stellvertretender Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 7069470, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Infidar Vermögensberatung AG, in Zürich, CH-020.3.913.377-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6873210).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reidhaar, Alois, von Baar, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rossi, Gian A., von Cazis, in Altendorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Racheter, Germaine, von Sigriswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hacker, Alex Saly, von Lengnau AG, in Zollikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reist, Werner, von Sumiswald und Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Robert-Charrue, Yves, von Les Ponts-de-Martel, in Kilchberg ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boss, Eugen, von Sigriswil, in Horgen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.