Alter der Firma
-Umsatz in CHF
-Kapital in CHF
-Mitarbeiter
-Aktive Marken
-Auskünfte zu Jaku GmbH in Liquidation
Es sind keine Auskünfte verfügbar, da diese Firma gelöscht wurde.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenHandelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
18.07.2002
Löschung im Handelsregister
26.02.2018
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Herisau
Handelsregisteramt
AR
Handelsregister-Nummer
CH-092.4.015.542-1
UID/MWST
CHE-109.666.068
Branche
Erbringen übriger Dienstleistungen im Bereich Unterhaltung und Erholung
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Hochzeitsplanung, Hochzeitsfotografie, Gesang und Reisen für Privatpersonen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Jaku GmbH
- ajc GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jaku GmbH in Liquidation
Publikationsnummer: 4077165, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Jaku GmbH in Liquidation, in Herisau, CHE-109.666.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2988197).
Löschungsgrund:
Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Publikationsnummer: 2988197, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Jaku GmbH, in Herisau, CHE-109.666.068, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2013, Publ. 7086728).
Firma neu:
Jaku GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.07.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacot, Natalie, von Le Locle, in Heimberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen, mit Einzelunterschrift];
Künzler, Tamara, von Gais, in Herisau, Gesellschafterin, Vorsitzende der Geschäftsführung und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung].
Publikationsnummer: 7086728, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
ajc GmbH, bisher in Uetendorf, CH-092.4.015.542-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, Publ. 6568030).
Statutenänderung:
11.02.2013.
Firma neu:
Jaku GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Aedelswil 2429, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Hochzeitsplanung, Hochzeitsfotografie, Gesang und Reisen für Privatpersonen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Sie kann ferner auch Liegenschaften kaufen, belehnen oder verkaufen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/-übernahme bei der Gründung vom 20.06.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacot, André, von Le Locle, in Uetendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Mühlemann, Daniel, von Bätterkinden, in Bönigen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Künzler, Tamara, von Gais, in Herisau, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jacot, Natalie, von Le Locle, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.