Auskünfte zu KTR Stahlservice GmbH
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber KTR Stahlservice GmbH
- KTR Stahlservice GmbH aus Wollerau ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig und aktiv.
- Das Management der Firma KTR Stahlservice GmbH besteht aus 2 Personen.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 25.01.2013 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Im Handelsregister ist die Firma KTR Stahlservice GmbH unter UID CHE-110.534.781 eingetragen.
- AXXXELERATE AG, Consilio Information Management AG, Cool Refrigeration AG sind an derselben Adresse eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
17.02.2004
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Wollerau
Handelsregisteramt
SZ
Handelsregister-Nummer
CH-020.4.028.390-9
UID/MWST
CHE-110.534.781
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Edelmetallen, Stahl; Stahlerzeugnissen sowie deren Verkauf; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Investitionswesen erbringen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen.
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Harbru Edelmetalle GmbH
- Harbru GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: KTR Stahlservice GmbH
Publikationsnummer: 7034242, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Harbru Edelmetalle GmbH, in Wollerau, CH-020.4.028.390-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 23.03.2012, S. 0, Publ. 6607094).
Statutenänderung:
21.01.2013.
Firma neu:
KTR Stahlservice GmbH.
Domizil neu:
Schwyzerstrasse 60g, 8832 Wollerau.
Publikationsnummer: 6607094, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Harbru Edelmetalle GmbH, in Feusisberg, CH-020.4.028.390-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 05.02.2010, S. 16, Publ. 5480166).
Statutenänderung:
16.03.2012.
Sitz neu:
Wollerau.
Domizil neu:
bei SMCG Senior Management Consulting Group AG, Schwyzerstrasse 60g, 8832 Wollerau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollmer, Heribert Wilhelm, von Deutschland, in Nuolen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klein, Sandra, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bruderer, Daniel, von Zürich und Trogen, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5480166, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Harbru Edelmetalle GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.028.390-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S. 39).
Gründungsstatuten:
30.01.2004.
Statutenänderung:
27.01.2010.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil:
Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Edelmetallen, Stahl;
Stahlerzeugnissen sowie deren Verkauf;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, Dienstleistungen im Bereich Vermögens-, Finanz-, Investitionswesen erbringen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie immaterielles und geistiges Eigentum kaufen, aufwerten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 02.04.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher];
Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten [wie bisher].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollmer, Heribert Wilhelm, von Deutschland, in Nuolen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Wangen SZ, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--].
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.