Auskünfte zu Landi Bütschwil AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Landi Bütschwil AG
- Landi Bütschwil AG mit Sitz in Bütschwil ist aktiv. Landi Bütschwil AG ist im Bereich «Handel (sonstiges)» tätig.
- Das Management der Firma Landi Bütschwil AG besteht aus 4 Personen.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 24.06.2013.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Firma Landi Bütschwil AG lautet CHE-106.625.570.
Management (4)
neueste Verwaltungsräte
Geschäftsleitung
neuste Zeichnungsberechtigte
Andreas Isenring,
Peter Strassmann,
Walter Schönenberger,
Stefan Bärlocher
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.01.1918
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bütschwil-Ganterschwil
Handelsregisteramt
SG
Handelsregister-Nummer
CH-320.3.006.341-1
UID/MWST
CHE-106.625.570
Branche
Handel (sonstiges)
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Handel mit qualitativ hochwertigen Artikeln des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs sowie eine zielgerichtete Beschaffung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse; die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verkaufen, verpachten und belasten sowie Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Truvag Treuhand und Revisions AG St.Gallen | St. Gallen | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Landw. Genossenschaft Bütschwil
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Landi Bütschwil AG
Publikationsnummer: 933863, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Bütschwil AG, in Bütschwil, CH-320.3.006.341-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 14, Publ. 5528400).
Sitz neu:
Bütschwil-Ganterschwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärlocher, Stephan, von Thal, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bütschwil];
Schönenberger, Walter, von Bütschwil-Ganterschwil, in Bütschwil (Bütschwil-Ganterschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Bütschwil];
Isenring, Andreas, von Bütschwil-Ganterschwil, in Dreien (Mosnang), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Ganterschwil]. [behördliche Umbenennung].
Publikationsnummer: 5528400, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Bütschwil AG, in Bütschwil, CH-320.3.006.341-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2008, S. 12, Publ. 4355772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Alex von Mosnang, in Bütschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isenring, Andreas, von Ganterschwil, in Dreien (Mosnang), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4355772, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Landi Bütschwil AG, in Bütschwil, CH-320.3.006.341-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2005, S. 11, Publ. 2648738).
Statutenänderung:
13.02.2008.
Aktienkapital neu:
CHF 210'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 210'000.--.
Aktien neu:
420 Namenaktien zu CHF 500.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 500.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Gestrichene Personen und Unterschriften:
Scherrer, Armin, von Kirchberg SG, in Bütschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Christian, von Nesslau-Krummenau, in Lütisburg Station (Bütschwil), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schönenberger, Walter, von Bütschwil, in Bütschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strassmann, Peter, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.