Auskünfte zu P.A.P. Invest AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber P.A.P. Invest AG
- P.A.P. Invest AG hat den Sitz in Hünenberg, ist aktiv und im Bereich «Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen» tätig.
- P.A.P. Invest AG wurde am 22.06.2000 gegründet.
- Die Firma änderte den Handelsregistereintrag zuletzt am 07.06.2012, unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die UID der Firma lautet CHE-105.569.271.
- Unternehmen mit der gleichen Adresse: aata sa, ABM - Adam Ben May AG, AL BUSINESS PARTNER ALEXANDRA LANG.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
22.06.2000
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Hünenberg
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-400.3.021.543-1
UID/MWST
CHE-105.569.271
Branche
Betreiben von übrigen Finanzinstitutionen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Erwerb und Verwaltung von Wertpapieren sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; Durchführung und Vermittlung von Handelsgeschäften sowie Dienstleistungen im Immobilienbereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Tolotos AG | Wettingen | 28.12.2004 | 06.12.2009 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- PAP-Consult AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: P.A.P. Invest AG
Publikationsnummer: 6708978, Handelsregister-Amt Zug, (170)
P.A.P. Invest AG, bisher in Obersiggenthal, CH-400.3.021.543-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 2, Publ. 5378130).
Gründungsstatuten:
20.06.2000.
Statutenänderung:
16.05.2012.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Bösch 80A, 6331 Hünenberg.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Wertpapieren sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland;
Durchführung und Vermittlung von Handelsgeschäften sowie Dienstleistungen im Immobilienbereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Thomas, von Hägglingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Karl, von Arth, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6708812, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
P.A.P. Invest AG, in Obersiggenthal, CH-400.3.021.543-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2009, S. 2, Publ. 5378130). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hünenberg im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Publikationsnummer: 5378130, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
PAP-Consult AG, in Baden, CH-400.3.021.543-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 3, Publ. 4761146).
Statutenänderung:
25.11.2009.
Firma neu:
P.A.P. Invest AG.
Sitz neu:
Obersiggenthal.
Domizil neu:
Villa Müsegg, Landstrasse 2, 5415 Nussbaumen.
Zweck neu:
Erwerb und Verwaltung von Wertpapieren sowie Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Durchführung und Vermittlung von Handelsgeschäften sowie Dienstleistungen im Immobilienbereich;
kann Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an verwandten Betrieben beteiligen oder solche übernehmen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolotos AG, in Baden, Revisionsstelle;
Gerber, Peter, von Röthenbach im Emmental, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Dr. Thomas, von Hägglingen, in Brugg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.