Auskünfte zu Professor Albert Bellwald Stiftung
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Professor Albert Bellwald Stiftung
- Professor Albert Bellwald Stiftung ist aktuell aktiv und in der Branche Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen tätig. Der Sitz liegt in Wiler (Lötschen).
- Im Management sind 4 aktive Personen eingetragen. Gegründet wurde die Organisation am 02.04.1982.
- Die letzte Handelsregisteränderung erfolgte am 01.11.2017. Unter Meldungen finden Sie alle Änderungen.
- Die gemeldete UID lautet CHE-101.653.300.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
02.04.1982
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Wiler (Lötschen)
Handelsregisteramt
VS
Handelsregister-Nummer
CH-600.7.001.162-2
UID/MWST
CHE-101.653.300
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Förderung der Schulen von Wiler / Lötschental.
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Professor Albert Bellwald Stiftung
Publikationsnummer: 3844277, Handelsregister-Amt Wallis, (600)
Professor Albert Bellwald Stiftung, in Wiler (Lötschen), CHE-101.653.300, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2005, Publ. 3006684).
Domizil neu:
Dorfstrasse 24, 3918 Wiler (Lötschen).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rieder, Medard, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Hans-Jakob, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Robert, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Pascal, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellwald, Albert, von Ferden, in Ferden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Wiler (Lötschen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3006684, Handelsregister-Amt Wallis
Professor Albert Bellwald Stiftung, in Wiler (Lötschen), CH-600.7.001.162-2, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 17.10.1997, S. 7598).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Karl, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellwald, Alfons, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rieder, Medard, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieder, Hans-Jakob, von Wiler (Lötschen), in Wiler (Lötschen), Mitglied und Sekretär des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Wallis
Professor Albert Bellwald Stiftung, in Wiler, Stiftung (SHAB Nr.152 vom 9.8.1993, S.4172). Ritler Walter, Präsident und Imseng Thomas, Mitglied, deren Unterschrift erloschen ist, sind aus dem Stiftungsrat ausgeschieden.
Neu wurden in den Stiftungsrat gewählt:
Roth Karl, Präsident, und Bellwald Alfons, Aktuar/Kassier, beide von und in Wiler (Lötschen). Die Mitglieder des Stiftungsrates führen Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.