Auskünfte zu Selmoni Businesscenter AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Selmoni Businesscenter AG
- Selmoni Businesscenter AG hat den Sitz in Münchenstein und ist aktiv. Tätig ist sie im Bereich «Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen».
- Selmoni Businesscenter AG hat 8 Personen im Management.
- Die Firma hat ihren Handelsregistereintrag zuletzt am 23.02.2024 angepasst. Alle bisherigen Handelsregistereinträge sind unter Meldungen verfügbar.
- Die Firma ist im Handelsregister BL mit der UID CHE-199.970.451 eingetragen.
- Neben der Firma Selmoni Businesscenter AG sind 13 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Ernst Selmoni AG, microtom ag, NorthC Schweiz AG, Zweigniederlassung Münchenstein.
Management (8)
neueste Verwaltungsräte
René Fässler,
Dr. Pascal Schmutz,
Dr. Franz Alfred Saladin,
Jakob Lorenz Grieder
neuste Zeichnungsberechtigte
René Fässler,
Marius Bitter,
Simone Wilke-Dörflinger,
Dr. Pascal Schmutz,
Dr. Franz Alfred Saladin
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
27.06.2023
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Münchenstein
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.3.028.616-3
UID/MWST
CHE-199.970.451
Branche
Bewirtschaftung von Liegenschaften und Wohnungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten und den Verkauf von Liegenschaften im In- und Ausland, die Planung und Bauführung von Renovations- und Umbauarbeiten sowie Finanzierungsberatung und Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann zudem Lizenzen und Patente vergeben, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie sich direkt oder indirekt an anderen Unternehmen gleicher oder anderer Art beteiligen. Sie kann sämtliche Verträge abschliessen und Geschäftsbeziehungen eingehen, die dem Erreichen des Zwecks der Unternehmung dienlich sind.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Testor Treuhand AG | Basel | 30.06.2023 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Selmoni Businesscenter AG
Publikationsnummer: HR02-1005969301, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Selmoni Businesscenter AG, in Münchenstein, CHE-199.970.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2023, Publ. 1005834131).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, René, von Frenkendorf, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitter, Marius, von Wallbach, in Möhlin, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilke, Simone, von Basel, in Grenzach-Wyhlen (DE), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005834131, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Selmoni Businesscenter AG, in Münchenstein, CHE-199.970.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2023, Publ. 1005783090).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villoz, Michel André, von Sauge, in Volketswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR01-1005783090, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Selmoni Businesscenter AG, in Münchenstein, CHE-199.970.451, Aliothstrasse 4, 4142 Münchenstein, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, das Halten und den Verkauf von Liegenschaften im In- und Ausland, die Planung und Bauführung von Renovations- und Umbauarbeiten sowie Finanzierungsberatung und Verwaltung von eigenen und fremden Liegenschaften. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann zudem Lizenzen und Patente vergeben, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen sowie sich direkt oder indirekt an anderen Unternehmen gleicher oder anderer Art beteiligen. Sie kann sämtliche Verträge abschliessen und Geschäftsbeziehungen eingehen, die dem Erreichen des Zwecks der Unternehmung dienlich sind.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung von der Selmoni Installation AG (CHE-106.729.198), in Münchenstein, den Geschäftsbereich "Immobilien", gemäss Vertrag vom 14.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022 mit Aktiven von CHF 48'737'315.00 und Passiven von CHF 36'630'000.00, inklusive Grundstück Nr. 793, GB Münchenstein, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schmutz, Dr. Pascal, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grieder, Jakob Lorenz, von Wintersingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saladin, Franz Alfred, von Duggingen, in Duggingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Schopfheim (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Villoz, Michel André, von Sauge, in Volketswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wary, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Magstatt-le-Bas (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand AG (CHE-102.155.312), in Basel, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.