Auskünfte zu Sigmatic AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Sigmatic AG
- Sigmatic AG ist in der Branche «Herstellung von Maschinen und Teilen davon» tätig und ist aktuell aktiv. Der Sitz ist in Sursee.
- Die Firma wurde am 29.08.1985 gegründet.
- Unter Meldungen finden Sie alle Handelsregisteränderung, die letzte erfolgte am 04.03.2021.
- Die gemeldete UID ist CHE-107.277.483.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Sigmatic AG: Sig-Immo AG, Sigmatic Guido Sieger.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
neuste Zeichnungsberechtigte
Daniel Sieger,
Meinrad Meier,
Stefan Zemp,
Jörg Birrer,
Stephan Franz Heini
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
29.08.1985
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Sursee
Handelsregisteramt
LU
Handelsregister-Nummer
CH-100.3.009.458-5
UID/MWST
CHE-107.277.483
Branche
Herstellung von Maschinen und Teilen davon
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Entwicklung, Herstellung, An- und Verkauf, Reparatur sowie Vertrieb von elektrischen und elektronischen Apparaten, Regeltechniken, Maschinen und Geräten; Handel und Vertrieb von Heizungs- und Sanitärprodukten; Beteiligungen; Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Patenten, Lizenzen, Wertschriften und Liegenschaften.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Convicta Treuhand AG | Sursee | 15.02.2017 |
Frühere Revisionsstelle (3)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Luzern | 26.10.2011 | 14.02.2017 | |
Balmer-Etienne AG | Luzern | 11.02.2005 | 25.10.2011 | |
PTS Immobilien AG in Liquidation | Sursee | <2004 | 10.02.2005 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sigmatic AG
Publikationsnummer: HR02-1005115184, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sigmatic AG, in Sursee, CHE-107.277.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3985401).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Meinrad, von Willisau, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieger, Daniel, von Sursee, in Nottwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zemp, Stefan, von Dagmersellen, in Egolzwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3985401, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sigmatic AG, in Sursee, CHE-107.277.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3349087).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Jörg, von Zell (LU), in Sursee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 3349087, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sigmatic AG, in Sursee, CHE-107.277.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, Publ. 1805379).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Convicta Treuhand AG (CHE-211.895.443), in Sursee, Revisionsstelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.