Adresse
c/o Daniel Grivel
Andreasweg 10
6330 Cham
Auskünfte zu solmontis gmbh
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber solmontis gmbh
- solmontis gmbh mit Sitz in Cham ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus dem Bereich «Betreiben von Gastronomiebetrieben». solmontis gmbh ist aktiv.
- solmontis gmbh wurde am 08.02.2013 gegründet.
- Alle Anpassungen am Handelsregistereintrag finden Sie unter Meldungen. Die letzte Anpassung erfolgte am 21.12.2022.
- Die Firma solmontis gmbh ist unter der UID CHE-270.879.853 eingetragen.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
08.02.2013
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Rechtssitz der Firma
Cham
Handelsregisteramt
ZG
Handelsregister-Nummer
CH-100.4.795.904-8
UID/MWST
CHE-270.879.853
Branche
Betreiben von Gastronomiebetrieben
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Verwaltungs- und Managementgesellschaft. Dei Gesellschaft bezweckt überdies die Führung von Gastronomie- und Hotelbetrieben sowie Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Grundeigentum. Ferner kann die Gesellschaft Investitionen und Finanzierungen vornehmen, diesbezügliche Dienstleistungen und Vermittlungen erbringen, sowie Bürgschaften und Garantien für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (2)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Pro Finance International Trust & Consulting AG | Zürich | 30.09.2014 | 02.02.2016 | |
Pro Finance International Wirtschaftsprüfung und Treuhand AG, Schaan (LI), Zweigniederlassung Zürich | Zürich | 13.02.2013 | 29.09.2014 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- ParoInvest GmbH
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: solmontis gmbh
Publikationsnummer: HR02-1005634443, Handelsregister-Amt Zug, (170)
solmontis gmbh, in Cham, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600326).
Statutenänderung:
30.11.2022.
Domizil neu:
c/o Daniel Grivel, Andreasweg 10, 6330 Cham.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Verwaltungs- und Managementgesellschaft. Dei Gesellschaft bezweckt überdies die Führung von Gastronomie- und Hotelbetrieben sowie Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen und Grundeigentum. Ferner kann die Gesellschaft Investitionen und Finanzierungen vornehmen, diesbezügliche Dienstleistungen und Vermittlungen erbringen, sowie Bürgschaften und Garantien für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grivel, Daniel Maurice, von Morges, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005600326, Handelsregister-Amt Zug, (170)
solmontis gmbh, in Cham, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896749).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, in Cham, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1004896749, Handelsregister-Amt Zug, (170)
ParoInvest GmbH, in Zug, CHE-270.879.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, S.0, Publ. 2637939).
Statutenänderung:
14.05.2020.
Firma neu:
solmontis gmbh.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o J. Funk, Andreasweg 10, 6330 Cham. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ParoInvest Anstalt (FL-0002.412.262-6), in Vaduz (LI), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Jacqueline, von Weiach, in Cham, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, ];
Grivel, Daniel, von Morges und Saint-Livres, in Cham, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.