Auskünfte zu Stämpfli AG
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stämpfli AG
- Stämpfli AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Bern. Stämpfli AG gehört zur Branche «Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei» und ist aktuell aktiv.
- Im Management sind 9 aktive Personen eingetragen.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 10.07.2024. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons BE unter der UID CHE-101.999.135 eingetragen.
- In der Datenbank des IGE sind momentan 14 Marken oder Gesuche der Firma Stämpfli AG eingetragen.
- Es sind 4 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: Gaby's Cafeteria Inh. Gasser Gogolin, Stämpfli Gruppe AG, Stämpfli Verlag AG.
Management (9)
neueste Verwaltungsräte
Peter Stämpfli,
Dr. Rudolf Stämpfli,
Dr. Michael Peter Stämpfli
Geschäftsleitung
Sandra Aebi,
Reto Gerber,
Ferry Markus Lörtscher,
Christoph Ramseier,
Samuel Jaberg
neuste Zeichnungsberechtigte
Sandra Aebi,
Reto Gerber,
Ferry Markus Lörtscher,
Christoph Ramseier,
Samuel Jaberg
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
01.03.1968
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bern
Handelsregisteramt
BE
Handelsregister-Nummer
CH-035.3.002.504-4
UID/MWST
CHE-101.999.135
Branche
Betreiben einer Druckerei und/oder Binderei
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Die Gesellschaft betreibt ein Unternehmen im Bereich der Publikation, der grafischen Industrie, der Informatik und des Verlagswesens. Sie erbringt insbesondere Leistungen in den folgenden Bereichen: Druckvorstufe, Druck, Buchbinderei, Electronic Marketing und Electronic Publishing, Verlag, Multimedia, Softwareherstellung und Projektmanagement. Sie ist tätig in der Beratung, Konzeption, Herstellung und dem Handel mit Soft- und Hardwaresystemen. Sie erbringt Produktions- und andere Dienstleistungen, die mit diesen Bereichen in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Bern | <2004 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- Staempfli Ltd.
- Staempfli SA
- Stämpfli Publikationen AG
- Stämpfli & Cie AG
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Marken
Marke | Eintragungsdatum | Status | Nummer |
---|---|---|---|
28.11.2022 | aktiv | 10336/2022 | |
SMART_Lab | 25.05.2016 | aktiv | 58524/2015 |
Neueste SHAB-Meldungen: Stämpfli AG
Publikationsnummer: HR02-1006080474, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stämpfli AG, in Bern, CHE-101.999.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2023, Publ. 1005886239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Karin, von Inkwil, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramseier, Christoph, von Signau, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publikationsnummer: HR02-1005886239, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stämpfli AG, in Bern, CHE-101.999.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005802155).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Husacherstrasse 3, 8304 Wallisellen]. Hertistrasse 23, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Markus, von Schangnau, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löpfe, Rolf, von Häggenschwil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaberg, Samuel, von Radelfingen, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Publikationsnummer: HR02-1005802155, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Stämpfli AG, in Bern, CHE-101.999.135, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strahm, Hanna, von Wichtrach, in Langnau im Emmental, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebi, Sandra, von Heimiswil, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.