Auskünfte zu Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal
- Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal hat den Sitz in Liestal, ist aktiv und im Bereich «Betreiben von Bibliotheken oder Museen» tätig.
- Das Management der Organisation Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal besteht aus 8 Personen. Gegründet wurde die Organisation am 31.10.2000.
- Die letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 07.03.2019. Alle Handelsregistereinträge können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF gespeichert werden.
- Die Unternehmens-Identifikationsnummer der Organisation Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal lautet CHE-110.440.861.
Management (8)
neueste Stiftungsräte
Urs Geier,
Daniel Spinnler,
Silvan Schweizer,
Hans Rudolf Schafroth,
Meret Franke
neuste Zeichnungsberechtigte
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
31.10.2000
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Liestal
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.003.954-9
UID/MWST
CHE-110.440.861
Branche
Betreiben von Bibliotheken oder Museen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Führung eines Dichter- und Stadtmuseums im Auftrag der Stadt Liestal, mit der Aufgabe, geschichtliche und kulturelle Werte zu sammeln, bewahren, erforschen, dokumentieren und vermitteln.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 06.04.2009 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal
Publikationsnummer: HR02-1004582521, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal, in Liestal, CHE-110.440.861, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Lukas, von Hittnau und Zürich, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geier, Urs, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Franke, Meret, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Spinnler, Daniel, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3227563, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal, in Liestal, CHE-110.440.861, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pablo, von Basel, in Lausen, Mitglied des Stiftungsrates, Rechnungsführer des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Silvan, von Lampenberg, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Rechnungsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2985473, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung Dichter- und Stadtmuseum Liestal, in Liestal, CHE-110.440.861, Stiftung (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2015, Publ. 2361681).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Peter, von Liestal, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schafroth, Hans Rudolf, von Liestal und Röthenbach im Emmental, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.