Auskünfte zu Swiss Sustainable Finance
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Swiss Sustainable Finance
- Swiss Sustainable Finance ist ein Verein mit Sitz in Zürich. Swiss Sustainable Finance gehört zur Branche «Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen» und ist aktuell aktiv.
- Swiss Sustainable Finance hat 19 Personen im Management.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 01.11.2023.
- Die UID der Organisation lautet CHE-481.064.342.
- Unternehmen mit derselben Adresse wie Swiss Sustainable Finance: Autismus-Zentrum Zürich AG, GPA AG Schweizer Sicherheitsgesellschaft Zweigniederlassung Zürich, Helene Clément GmbH.
Management (19)
neueste Vorstandsmitglieder
Christine Gugolz Kiefer,
Anne Clémentine Marcelle Marion-Bouchacourt,
Dr. Mirjam Alice Ida Maria Staub Bisang,
Maria Teresa Zappia,
Sandra Cafazzo
neuste Zeichnungsberechtigte
Katja Brunner,
Dr. René Nicolodi,
Patrick Odier,
Jean François Léon Laville,
Kelly Patricia Hess
Geschäftsleitung
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
11.01.2016
Rechtsform
Verein
Rechtssitz der Firma
Zürich
Handelsregisteramt
ZH
Handelsregister-Nummer
CH-020.6.002.067-1
UID/MWST
CHE-481.064.342
Branche
Kirchliche, politische oder säkulare Vereinigungen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Ziel des Vereins ist es, die Integration nachhaltiger Prinzipien in den Finanzmarkt der Schweiz mit seinen unterschiedlichen Zentren und Regionen zu fördern und damit Wachstumschancen für die schweizerische Wirtschaft zu eröffnen, wovon die Gesellschaft als Ganzes profitieren kann. Zum Erreichen dieses Ziels informiert der Verein aktiv über nachhaltige Finanzen in der Schweiz. Der Verein bietet durch Forschung und verschiedene Arbeitsabläufe relevante Einblicke in das Thema Nachhaltigkeit im Finanzbereich und fördert deren Umsetzung. Damit leistet er einen Beitrag zum Aufbau von Kapazitäten und arbeitet an der Schaffung belastbarer Rahmen für nachhaltige Finanzen. Außerdem kann der Verein weitere Aktivitäten durchführen, die den Hauptzielen zweckdienlich sind, wie die Organisation von Veranstaltungen oder die Veröffentlichung von Forschungsmaterial. Der Verein ist sowohl aus konfessioneller als auch aus politischer Sicht ungebunden und verfolgt keine Erwerbszwecke.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BSP Revisions AG | Zürich | 28.09.2018 |
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Aeberli Treuhand AG | Zürich | 14.01.2016 | 27.09.2018 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Swiss Sustainable Finance
Publikationsnummer: HR02-1005873647, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Sustainable Finance, in Zürich, CHE-481.064.342, Verein (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2022, Publ. 1005561947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baldinger, Michael Werner, von Rekingen (AG), in Old Greenwich / CT (US), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gugolz Kiefer, Christine, von Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005561947, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Sustainable Finance, in Zürich, CHE-481.064.342, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2022, Publ. 1005458166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dominicé, Roland Rafael Ferdinand, von Genève, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Menzlin, Pierin, von Chur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mommartz, Rochus, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cafazzo, Sandra, von Quarten, in Bachenbülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marion-Bouchacourt, Anne, französische Staatsangehörige, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Staub Bisang, Mirjam, von Meilen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zappia, Maria Teresa, italienische Staatsangehörige, in Veyrier, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005458166, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Sustainable Finance, in Zürich, CHE-481.064.342, Verein (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2021, Publ. 1005355348).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner, Katja, von Eischoll, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.