Auskünfte zu Peter Bernhard
Einträge zum Namen Peter Bernhard
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Bernhard
Publikationsnummer: HR02-1006066008, Handelsregister-Amt Bern, (36)
log.com holding ag, in Langenthal, CHE-101.296.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 20.08.2020, Publ. 1004961267).
Statutenänderung:
14.06.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann gewerbliche Schutzrechte und Know-How erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche Unternehmungen übernehmen, Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 07.09.2000 sämtliche 1'000 voll liberierten Namenaktien zu nominell je CHF 1'000 der "Logista EG AG" (neu: LOGISTA EG AG "Dach und Wand"), in Ettingen, zum Preis von insgesamt CHF 2'500'000, wofür insgesamt 1'000 voll liberierte Namenaktien der Gesellschaft zu nominell je CHF 1'000 ausgegeben und CHF 1'500'000 den allgemeinen gesetzlichen Reserven der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Peter, von Lützelflüh, in Lohn-Ammannsegg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf].
Publikationsnummer: HR02-1005913769, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bernhard AG, in Utzenstorf, CHE-101.146.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752308).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Ingo, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Simon, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernhard, Katrin, von Bolligen, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Bernhard, Peter, von Lützelflüh, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bernhard-Winistörfer, Yolanda, von Lützelflüh, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005908694, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Bernhard Dach & Fassaden AG, in Gerlafingen, CHE-102.541.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernhard, Ingo, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernhard, Simon, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bernhard, Katrin, von Bolligen, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Bernhard, Peter, von Lützelflüh, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bernhard-Winistörfer, Yolanda, von Lützelflüh, in Lohn-Ammannsegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Utzenstorf, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].