Auskünfte zu Tobias Leonhard Bihler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Tobias Leonhard Bihler
Publikationsnummer: 3979189, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
SeaCube AG, bisher in Bottighofen, CHE-392.677.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2016, Publ. 2610439).
Statutenänderung:
22.12.2017.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Etzelstrasse 1, 8852 Altendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Mark-Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihler, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3944247, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Markus Bihler Consulting AG, bisher in Wetzikon (ZH), CHE-115.327.605, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6785488).
Statutenänderung:
12.12.2017.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Etzelstrasse 1, 8852 Altendorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Marco Andrea, von Hinwil und Vilters-Wangs, in Hinwil, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihler, Tobias Leonhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift.