Auskünfte zu Ursula Irène Bolli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Irène Bolli
Publikationsnummer: 3175529, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Fermic AG, in Oberägeri, CHE-104.055.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 29.11.2000).
Firma neu:
Fermic AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.11.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 5916234, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Biotrade Holding AG, in Oberägeri, CH-170.3.028.500-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 30, Publ. 5409850).
Firma neu:
Biotrade Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Biotrade Holding SA en liquidation) (Biotrade Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2010 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3294338, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
MTI HOLDING AG, in Ingenbohl, CH-170.3.017.639-3, Holdingfunktion von MTI Gesellschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2005, S. 12, Publ. 2851022).
Firma neu:
MTI HOLDING AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2005 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolli, Ursula, von Affoltern im Emmental, in Oberägeri, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morris, John R., von Baar, in Oberägeri, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].