Auskünfte zu Roman Buck
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roman Buck
Publikationsnummer: 4167347, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektro Buck GmbH, in Laufenburg, CHE-112.560.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Nicola, deutsche Staatsangehörige, in Rafz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Buck, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Abbruck (DE), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Friedli, Thomas, von Landiswil, in Würenlingen, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1591571, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektro Buck GmbH, in Laufenburg, CHE-112.560.588, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6672982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Buck, Sieglinde, deutsche Staatsangehörige, in Abbruck (DE), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4927662, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Elektro Buck GmbH, in Laufenburg, CH-400.4.026.972-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 2, Publ. 4829636).
Statutenänderung:
18.02.2009.
Zweck neu:
Ausführung von Elektroinstallationsarbeiten;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder verkaufen, Grundeigentum, Wertschriften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buck, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Buck, Nicola, deutsche Staatsangehörige, in Rafz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Thun und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].