Auskünfte zu Peter Kurt Bulgheroni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Kurt Bulgheroni
Publikationsnummer: HR02-1005515488, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Klärschlammverwertungs AG Thurgau (KSV TG), in Weinfelden, CHE-108.663.802, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004800418).
Statutenänderung:
20.06.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwertung und Entsorgung von aus dem Abwasser anfallenden Abfallstoffen, insbesondere Klärschlamm. Die Gesellschaft kann eigene Anlagen betreiben oder sich an solchen oder an Unternehmen dieser Art beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft arbeitet nicht gewinnstrebig.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirt, Thomas, von Zürich, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas Jörg, von Roggwil (TG), in Pfyn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elliker, Andreas, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Hans, von Schönholzerswilen, in Sulgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bulgheroni, Peter Kurt, von Mörschwil, in Amlikon-Bissegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005317557, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Technische Gemeindebetriebe Bischofszell, in Bischofszell, CHE-108.955.452, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 112 vom 12.06.2020, Publ. 1004909777).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anhorn, Corsin, von Maienfeld, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirt, Thomas Stefan, von Zürich, in Bischofszell, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Andreas, von Altstätten, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bulgheroni, Peter Kurt, von Mörschwil, in Amlikon-Bissegg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005289512, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
OSRAM Lighting AG, in Winterthur, CHE-301.684.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2020, Publ. 1005013420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulgheroni, Peter, von Mörschwil, in Eschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dogan, Yunus, deutscher Staatsangehöriger, in Regensburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Troxler, Thomas, von Meilen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Filomeno, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].