Auskünfte zu Mirjam Grazia Crocco
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mirjam Grazia Crocco
Publikationsnummer: HR02-1005087923, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
New Energies Development AG, in Zürich, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873200).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Direktorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004873200, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
New Energies Development AG, in Zürich, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843034).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sampogna, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Chiasso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Pansini, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Molfetta (IT), Direktor, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1004720165, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
New Energies Development AG, bisher in Zug, CHE-232.194.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571776).
Statutenänderung:
09.09.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Claridenstrasse 36, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Marketing, Entwicklung und Vermarktung von Technologie und Umwelttechnologien, sowie Produkte für Produktion von erneuerbaren Energien, die Anwendung dieser Produkte, die Verbindung von erneuerbaren Energiequellen mit Stromnetz, die Produktion von Strom, der Handel und Verkauf von Elektrizität und die Bereitstellung von entsprechenden Dienstleistungen und Beratung, Planung und Implementierung von energieeffizienten Systemen, Beteiligung an anderen Unternehmen mit ähnlichen oder gleichen Zwecken, die Übernahme von nationalen und ausländischen Vertretungen, der Verkauf von Patenten, Marken und Lizenzen, auch als Exklusivrecht, Import-Export von Rohstoffen. Gründung von Zweigniederlassungen und Filialen, Beteiligung an anderen Unternehmen, Handels- und Finanz-, Immobilien- oder weitere Geschäftsaktivitäten, die mit diesen in Verbindung stehen oder ähnliche Zwecke haben, dies sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bradanini, Alberto, von Lugano, in Ponte Capriasca, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crocco, Mirjam Grazia, italienische Staatsangehörige, in Chiasso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.