Auskünfte zu Markus Dubach
Einträge zum Namen Markus Dubach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Dubach
Publikationsnummer: HR02-1005509552, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TearFund Schweiz, in Zürich, CHE-107.310.229, Verein (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2022, Publ. 1005459288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubach, Markus, von Gossau ZH, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2566705, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TearFund Schweiz, in Zürich, CHE-107.310.229, Verein (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2015, Publ. 2425293).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubach, Markus, von Gossau ZH, in Uster, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Weber, Sibylle, von Grabs, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Förster, Adrian, von Zürich, in Endingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1657005, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ueberseeische Missions-Gemeinschaft, in Zürich, CHE-107.299.651, Verein (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6888536).
Statutenänderung:
05.04.2014.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Neuwiesenstrasse 8, 8610 Uster.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanzmann, Rudolf, von Hasle bei Burgdorf, in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schachtler, Marc, von Burgdorf, in Muri bei Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Markus, von Gossau ZH, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Morf, Werner, von Wangen-Brüttisellen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Einzelunterschrift].