Auskünfte zu Claudio Duschletta
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claudio Duschletta
Publikationsnummer: HR02-1005268989, Handelsregister-Amt Graubünden
ENGIADINA/Scuol Turissem SA, in Scuol, CHE-108.500.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2019, Publ. 1004599110).
Domizil neu:
c/o Cumün da Scuol, Bagnera 170, 7550 Scuol.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gunzinger, Philipp A., von Binningen und Aedermannsdorf, in Scuol, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matossi, Andrea, von Poschiavo, in Scuol, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hänzi, Martina, von Lommis, in Scuol, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duschletta, Claudio, von Zernez, in S-chanf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
à Porta, Richard, von Scuol, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005216377, Handelsregister-Amt Graubünden
CSEB / CENTER DA SANDÀ ENGIADINA BASSA, in Scuol, CHE-110.203.947, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2020, Publ. 1004901873).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peer, Victor, von Valsot, in Valsot, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steck, Leta, von Bergün/Bravuogn und Lumnezia, in Valsot, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Emil, von Zernez, in Zernez, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Roland, von Eschenz, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gunzinger, Philipp Andrea, von Binningen und Aedermannsdorf, in Scuol, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zanetti, Aita, von Scuol, in Scuol, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bickel, Seraina, von Zernez, in Zernez, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bühler, Stefan, von Domleschg, in Zernez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Curdin, von Gächlingen, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Riatsch, Fadri, von Valsot, in Valsot, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Cantieni, Andri, von Valsot, in Valsot, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Duschletta, Claudio, von Zernez, in S-chanf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004992534, Handelsregister-Amt Graubünden
Restorant Pizzet Zuoz GmbH, in Zuoz, CHE-471.755.746, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, Publ. 3555653).
Firma neu:
Restorant Pizzet Zuoz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casty, Karin, von Zuoz, in Zuoz, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sigg, Alfred, von Val Müstair, in Zuoz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Duschletta, Claudio, von Zernez, in S-chanf, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].