Auskünfte zu Daniel Ebenhoch
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Ebenhoch
Publikationsnummer: HR01-1005441142, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Lenimo AG, in Arbon, CHE-339.031.088, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten, den Erwerb, die Veräusserung und die Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken. Sie kann Patente und andere immateriellen Güter begründen, erwerben, verwalten und halten. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung für eigene Gesellschaften und Dritte vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften eingehen. Sie kann alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 23.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ebenhoch, Daniel, von Widnau, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ebenhoch-Weder, Daniela, von Diepoldsau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005031548, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Carlo Bianchi Gerüstbau AG, in Arbon, CHE-108.483.430, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2015, S.0, Publ. 2270755).
Statutenänderung:
18.11.2020.
Firma neu:
Bianchi Gerüstbau AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bianchi, Carlo, von Fischenthal, in Freidorf TG (Roggwil TG), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ebenhoch, Daniel, von Widnau, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Ebenhoch-Weder, Daniela, von Diepoldsau, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1004926973, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
BiMa Lift AG, in Arbon, CHE-476.521.167, Landquartstrasse 3, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.06.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Montagen, Verkauf und Vermietung von Bauaufzügen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen oder andersartigen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für Gruppengesellschaften und unabhängige Dritte gewähren. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 25.06.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ebenhoch, Daniel, von Widnau, in Berneck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mattiello, Enzo, von Oberriet (SG), in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.