Auskünfte zu Linus Conrad Gähwiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Linus Conrad Gähwiler
Publikationsnummer: HR02-1005556414, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Elektroausbildungszentrum Zentralschweiz (SEAZ), in Horw, CHE-110.399.129, Stiftung (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2021, Publ. 1005246347).
Urkundenänderung:
08.07.2022.
Zweck neu:
Die Stiftung Elektroausbildungszentrum Zentralschweiz fördert die zukunftsgerichtete Ausbildung und Weiterbildung auf dem Gebiete der Elektrobranche in der Zentralschweiz. Die Stiftung unterstützt die Durchführung von theoretischen und praktischen Einführungs-, Ausbildungs- und Ergänzungskursen für Lernende auf dem Gebiete der Elektrobranche. Sie unterstützt die Durchführung des Qualifikationsverfahrens durch das Zurverfügungstellen von Räumlichkeiten. Die Stiftung unterhält und erweitert das ihr gehörende Elektro-Ausbildungszentrum Zentralschweiz EAZ in Horw zum Zweck der Aus- und Weiterbildung für die Berufe der Elektrobranche im Einzugsbereich der Zentralschweiz. Sie kann zur Auslastung der Infrastruktur Weiterbildungskurse zulassen. Die Stiftung kann Grundstücke erwerben, sich an Unternehmen beteiligen und alle Rechtsgeschäfte tätigen, welche der Stiftungszweck mit sich bringen kann.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Reglement vom 27.04.2005].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häfliger, Claudia Eveline, von Horw, in Horw, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Brennwald, Claudia Eveline];
Gähwiler, Linus Conrad, von Meggen, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: HR02-1005412303, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Gesellschaftshaus der Maskenliebhabergesellschaft der Stadt Luzern, in Luzern, CHE-104.011.517, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 02.02.2015, S.0, Publ. 1965035).
Urkundenänderung:
29.01.2020.
Name neu:
Stiftung Gesellschaftshaus der Maskenliebhaber-Gesellschaft der Stadt Luzern.
Domizil neu:
Süesswinkel 7, 6004 Luzern.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kremmel, Norbert, von Luzern, in Kriens, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Matthias, von Reiden, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Linus, von Meggen, in Luzern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Basilius Pius, von Emmen, in Luzern, Aktuar, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bründler, Martin Johann, von Ebikon, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Christian Beat, von Gersau, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkard, Rudolf, von Kriens, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Adrian Mauriz Paul, von Täuffelen, in Hochdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005298024, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
NIS AG, in Sursee, CHE-108.500.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663505).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gähwiler, Linus, von Meggen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Witschi, Stefan, von Büren an der Aare, in Langnau im Emmental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Urech, Thomas, von Seon, in Arth, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.