Auskünfte zu Daniel Gierke
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Gierke
Publikationsnummer: 3362925, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
B.U.T. Advisory Services GmbH, in Kloten, CHE-187.817.989, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2016, Publ. 2689747).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glanze, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Weiach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gierke, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Steinhausen (CHE-195.736.100)].
Publikationsnummer: 3060971, Handelsregister-Amt Zug, (170)
B.U.T. Executive Services GmbH, in Steinhausen, CHE-163.778.258, Turmstrasse 28, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.09.2016.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in allen Bereichen der Beratung und Unterstützung von Unternehmen und Übernahme von Managementaufgaben, insbesondere Personalvermittlung von Fachspezialisten und Führungskräften, Fortbildung, Coaching und Assessments für Bewerber und in Bezug auf Personal- und Organisationsentwicklung, Unternehmensberatung, technische und betriebswirtschaftliche Beratung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Mit Erklärung vom 01.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Gierke, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1087001, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BUT Advisory Services GmbH, in Kloten, CH-020.4.047.012-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6586706).
Statutenänderung:
19.08.2013.
Firma neu:
B.U.T. Advisory Services GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glanze, Tino, deutscher Staatsangehöriger, in Weiach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gierke, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Ingenbohl, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.