Auskünfte zu Phillip Gross
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Phillip Gross
Publikationsnummer: 6990336, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
MineWolf Systems AG, in Freienbach, CH-130.3.010.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2012, S. 0, Publ. 6982676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Innerthal, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Michaelis, Philipp, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zurkirchen, Markus Leonhard, von Kriens, in Risch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röpke, Dr. Karl Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Buchen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Phillip, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Calvini, Patrick, von Galgenen, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4919048, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
BAL Bauer Industries AG, in Bergün/Bravuogn, CH-350.3.007.868-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 10, Publ. 4395660).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Phillip, von Zürich, in Mönchaltorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4551090, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Cottagon SA, bisher in Küsnacht ZH, CH-020.3.905.863-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2002, S. 23, Publ. 534264).
Gründungsstatuten:
14.06.1990.
Statutenänderung:
29.05.2008.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Hausheer & Partner, Untermüli 6, 6302 Zug.
Zweck neu:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Rohstoffen sowie Beteiligung an anderen Unternehmungen und Verwaltung von Vermögenswerten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 650'000.00.
Liberierung:
CHF 650'000.00.
Aktien:
650 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gross, Phillip, von Zürich, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheitz, Franz J., deutscher Staatsangehöriger, in Ebenhausenzell (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Comte, Michel Henry, von Bernex, in Kilchberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher);
Scheitz, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Triesen (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
TEAG Advisor AG (CH-320.3.013.927-9), in Grabs, Revisionsstelle [bisher: Reveg AG (CH-320.3.013.927-9)].