Auskünfte zu Daniel Haas
Einträge zum Namen Daniel Haas
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Daniel Haas
Publikationsnummer: HR02-1004616174, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Röbeli Heli GmbH, bisher in Volketswil, CHE-112.032.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2018, Publ. 4380281).
Statutenänderung:
05.04.2019.
Sitz neu:
Neuenhof.
Domizil neu:
Dorfstrasse 9a, 5432 Neuenhof.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haas, Daniel, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zentner, Jost, von Glarus Süd, in Glarus Süd, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weibel, Fredy, von Effingen, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 4380281, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Röbeli Heli GmbH, in Volketswil, CHE-112.032.355, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175079).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Daniel, von Greifensee, in Greifensee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Weibel, Fredy, von Effingen, in Freienbach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Zentner, Jost, von Glarus Süd, in Meilen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2540131, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Haas Creatives GmbH, in Volketswil, CHE-115.258.950, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 26.07.2012, Publ. 6786460).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas Holding AG (CHE-199.205.014), in Volketswil, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Haas, Daniel, von Männedorf, in Greifensee, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
van der Geest, Walter Martin, von Egg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Jenins, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].